-
Abolhasán Banisadr
Primer Presidente de Irán desde 4/2/1980 hasta 22/06/1981. Partido Independiente -
Period: to
Abolhasán Banisadr
-
Consejo Presidencial Provisional
Liderado por Mohammad Beheshti, después Abdul-Karim Mousavi Ardebili, desde el 22/06/1981 hasta el 02/08/1981 -
Period: to
Consejo Presidencial Provisional
-
Mohammad Alí Rayaí
Elegido en las elecciones del mes de Junio de 1981, perteneciente al Partido de la República Islámica, goberno desde 02/08/1981 hasta 30/08/1981, falleciendo en dicho año. Partido de la República Islámica -
Period: to
Mohammad Alí Rayaí
-
Consejo Presidencial Provisional
Liderado por Mohammad-Reza Mahdavi Kani, desde 30/08/1981 hasta 13/10/1981 -
Period: to
Consejo Presidencial Provisional
-
Alí Jamenei
Goberno desde 13/10/1981hasta 03/08/1989, durante dos periodos. Partido Sociedad del Clero Combatiente -
Period: to
Alí Jamenei
-
Akbar Hashemí Rafsanyaní
Goberno durante dos periodos desde 03/10/1989 hasta el 02/10/1997. Partido Sociedad del Clero Combatiente -
Period: to
Akbar Hashemí Rafsanyaní
-
Mohammad Jatamí
Elegido durante dos Periodos de gobernación desde el 02/10/1997 hasta el 03/10/2005. Asamblea de Clérigos Combatientes -
Period: to
Mohammad Jatamí
-
Mahmud Ahmadineyad
Goberno desde el 03/10/2005 hasta el 03/10/2013, durante dos periodos. Partido Alianza de Constructores del Irán Islámico -
Period: to
Mahmud Ahmadineyad
-
Hasán Rouhaní
Gobierna Irán desde el 03/10/2013 hasta el presente. Partido de la moderación y del desarrollo -
Period: to
Hasán Rouhaní