-
Primer Rector.
Dr. Luis Carvajal Espino. Es el primer Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su dirección abarcó del 5 de diciembre de 1976 al 26 de febrero de 1982. -
Segundo Rector.
C.P. Moisés Barceinas Paredes. Ocupó la Rectoría de la máxima casa de estudios entre el día 10 de marzo de 1982 al 30 de noviembre de 1983. -
Tercer Rector.
Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz. Desempeñó la Rectoría entre el 16 de diciembre de 1983 al 16 de 16 de diciembre de 1987. -
Cuarto Rector.
Lic. Héctor Vázquez Galicia. Rector de la Universidad de 19 de enero de 1988 al 13 de diciembre de 1991. -
Quinto Rector.
Lic. Juan Méndez Vázquez. Fungió como Rector del 30 de enero de 1992 al 30 de diciembre de 1995. -
Sexto Rector.
Ing. Alfredo Vázquez Galicia. Fue Rector de la UAT durante el 22 de enero de 1996 al 3 de julio de 1999. -
Séptimo Rector.
Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz. Segundo período que abarcó del 26 de julio de 1999 al 31 de marzo del 2000. -
Octavo Rector.
Mtro. Eugenio Romero Melgarejo. Se desempeño como el octavo Rector de la Universidad del 14 de abril de 2000 al 18 de julio de 2000. No hay registro de su fotografía. -
Noveno Rector.
Quím. René Grada Yautentzi. Estuvo al frente de la Rectoría de la Universidad del 18 de julio de 2000 al 17 de junio de 2004. -
Décimo Rector.
Lic. Sandino Leonel Lelis Sánchez. Fue la décima persona en ocupar el puesto de Rector de la Universidad del 17 de junio de 2004 al 12 de octubre de 2005. -
Onceavo Rector.
Lic. Serafín Ortíz Ortíz. Rector de la Universidad del 12 de octubre de 2005 al 3 de junio de 2011 -
Doceavo Rector.
Dr. Victor Job Paredes. Realizó el trabajo de Rector de la Universidad de 3 de junio del 2011 hasta el año 2014 -fecha de salida no encontrada-. -
Decimotercer Rector.
Mtro. Rubén Reyes Córdoba (QEPD). Rector de la Universidad entre los años 2014 y 2018. No se encontraron las fechas específicas de su estancia en la Rectoría. -
Decimocuarto Rector
Dr. Luis Armando Gonzáles Placencia. Penúltimo Rector de la Universidad, según la fecha de elaboración de este trabajo. Estuvo al frente desde agosto de 2018 hasta el principios de agosto de 2022. -
Decimoquinto Rector
Dr. Serafín Ortíz Ortíz. Segundo período como Rector de la universidad desde finales del mes de agosto de 2022 hasta el año 2026.