-
Alfredo Cristiani
ARENA 1 de junio de 1989 - 1 de junio de 1994 -
Armando Calderón Sol
ARENA 1 de junio de 1994 - 1 de junio de 1999 -
Francisco Flores
ARENA 1 de junio de 1999 - 1 de junio de 2004 -
Elías Antonio Saca
ARENA 1 de junio de 2004 - 1 de junio de 2009 -
Mauricio Flores
FMLN 1 de junio de 2009 - 1 de junio de 2014 -
Salvador Sánchez Cerén
FMLN 1 de junio de 2014 - 1 de junio de 2019 -
Nayib Bukele
GANA 1 de junio de 2019 - presente