-
Año de Fundación
La Universidad Autónoma de Tlaxcala se fundó el 20 de noviembre de 1976. -
Primera piedra del edificio de rectoría.
El entonces Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez acudió el 29 de noviembre de 1976 a colocar la primera piedra del edificio de rectoría de la universidad. -
Primer Rector Dr. Luis Carvajal Espino
El 30 de Noviembre de 1976.
El Dr. Luis Carvajal Espino sería el Primer Rector de nuestra Universidad. -
Moisés Barceinas Paredes
10 de marzo de 1982 al 30 de noviembre de 1983.
Fue designado como rector en la UATX después de Luis Carvajal Espino, pero que solo estuvo por un año -
Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz
Del 16 de diciembre de 1983 al 16 de diciembre de 1987.
Fue propuesto y electo como secretario académico para que asuma por ministerio de ley la función de rector interino. -
Lic. Héctor Vázquez Galicia
Del 19 de enero de 1988 al 13 de diciembre de 1991.
Reemplazo a Hector Israel Ortiz Ortiz, quien al terminar es sumado por el gobierno de José Antonio Álvarez Lima como Oficial Mayor de Gobierno. -
Lic. Juan Méndez Vázquez
Del 30 de enero de 1992 al 30 de diciembre de 1995
En el gobierno está el PRD con Sánchez Anaya quien después lo invita en calidad de asesor. -
Ing. Alfredo Vázquez Galicia
22 de enero de 1996 al 3 de julio de 1999.
Es electo como sexto rector para el periodo 1996-2000. Por conflictos internos presenta su renuncia y tampoco es destinado a la administración pública. -
Lic. Héctor Israel Ortíz Ortíz
26 de julio de 1999 al 31 de marzo de 2000.
Es designado por tercera vez como rector de la Universidad, ya que había estado como inter después de la renuncia de Carvajal. -
Mtro. Eugenio Romero Melgarejo
14 de abril de 2000 al 18 de julio de 2000
Fue rector de la universidad. -
Quím. René Grada Yautentzi
18 de julio de 2000 al 17 de junio de 2004
Es nombrado como octavo rector para el periodo 2000-2005. Al término lo sustituye Sandino Lelis, que no concluye el periodo. -
Lic. Sandino Leonel Lelis Sánchez
17 de junio de 2004 al 12 de octubre de 2005.
al término de René Grada lo sustituye Sandino Lelis, quien no concluye el periodo -
Lic. Serafín Ortíz Ortíz
12 de octubre de 2005 al 3 de junio de 2011
Es designado rector para el periodo 2005-2009, el cual se prolonga por 2 años, haciendo un periodo 2009-2011 -
Dr. Victor Job Paredes Cuahquentzi
2011 al 2014
Es designado como decimo primer rector de la universidad -
Rubén Reyes Córdoba
2014-2018.
Es ascendido como doceavo rector de la UATX después de Víctor Job -
Dr. Luis Armando González Placencia
Del 2018 a la actualidad
Es Profesor Investigador Titular C de Tiempo Completo en el Centro de Investigaciones Jurídico Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte clases en el Doctorado en Derecho (PNPC).