-
Gabino Gainza
- Gabino Gaínza fue presidente de la Junta Provisional Consultiva.
- Él perteneció al ejército español, por lo que participó en diversos eventos militares como la represión indígena en Perú en 1783.
- El 15 de septiembre de 1821 proclamó la independencia de Guatemala por lo que fue nombrado el primer presidente del estado y en 1922 fue destituído de su cargo por Iturbide.
- Período de presidencia: 15 de septiembre de 1821 - 23 de octubre de 1822.
-
Vicente Filísola
- Filísola convocó la diputación provincial de Guatemala protegiendo al país de los sucesos ocurridos por la anexión a México.
- Él permitió la concesión de tierras en el estado de Texas, donde decidió enseñar a familias no anglosajonas, las cuales eran colonos. Trató de impedir la independencia del estado de Texas.
- Período: 24 de octubre de 1822 - 18 de septiembre de 1823
-
Lic. José Cecilio del Valle
- Redactó y firmó el acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821.
- Durante los años 1822 y 1825 figuró como miembre de la Junta del Supremo Poder Ejecutivo y de 1824 - 1825 fue presidente del Estado.
- Redactó el decreto donde se impedía la penda de muerte. Período: 1824-1825
-
General Manuel José Arce
- Fue el primer presidente de la República Federal de Centro América.
- Cometió muchos abusos y delitos manteniendo su gobierno a la fuerza.
- Faltó a su juramento al poco tiempo de haber asumido el poder violando la constitución.
- Debido a su forma de gobierno, invadieron Guatemala en 1828 para derrocarlo y logró huir a Mataquescuintla para salvar su vida.
- Periódo: 1825 - 1828
-
Dr. Pedro Molina Mazariegos
- Nació el 29 de abril de 1777.
- Fue considerado el más acalorado partidario hacia la emancipación de Centro América.
- Apoyó la Independencia y luchó por ella.
- Período: agosto de 1829 - marzo de 1830
-
Lic. Antonio Rivera Cabezas
- Se concentró a restaurar los escombros que quedaron tras las guerras que azotaron al Estado.
- Su firma logra aparecer en el tratado de independencia de 1821.
- Durante su gobierno el país disfruto de la paz. Renunció al poder y huyó del país para evitar que lo asesinaran.
- Período: 1830 - 1831
-
Dr. Mariano Gálvez
- Fue electo jefe de estado en agosto de 1813, en una época llena de disturbios por lo tanto muy difícil.
- Luchó por que la enseñanza fuera laica, fue fundador de la Biblioteca y museo Nacional, respetó las leyes y el individualismo, libertad de prensa, emisión del pensamiento, etc.
- En 1835 aceptó la reelección y solicitó a la Asamblea Nacional que la Federación fuera trasladada a la capital de El Salvador
- Período de gobierno de 1831 - 1838
-
Dr. Mariano Rivera Paz
- Asumió la jefatúra de Estado en diversas ocasiones. Durante los períodos de 1838-1839 y 1842 - 1844
- Tras romper relaciones con El Salvador en 1844 cerró la frontera con éstos para evitar una invasión.
- Fue asesinado por Roberto Reyes y Augustín Pérez cuando intentaba tomar posesión de la gobernación de Jutiapa.
- Período: 1838 - 1839 y 1842 - 1844
-
Capitán General José Rafael Carrera
- Al renunciar, el Presidente Paredes, el 22 de octubre de 1851, la Asamblea Nacional nombra a Carrera como nuevo presidente, tomando posesión el 6 de noviembre de 1851.
- Al estar en el poder, Carrera revoca todas las reformas del Doctor Mariano Gálvez, reestableciendo los diezmos, prohibe la libertad de prensa y le devuelve al clero todos los bienes nacionalizados.
- Encabezó varios movimientos guerrilleros.
- Períodos: 11/12/1844-16/8/1848 y 6/11/1851-14/4/1865
-
Vicente Cerna
- Fue un hombre cruel y rencoroso, un dicatador.
- Durante su gobierno se introdujo al país el telégrafo, y se hicieron los primeros estudios para del ferrocarril, así como también se inició la construcción del Puerto de San José y del Mercado Central.
- Fue reelecto para que gobernara un segundo período el 17 de enero de 1869, provocando descontento en todo el país.
- Período: 24 de abril de 1865 - 29 de junio de 1871
-
General Miguel García Granados
- Junto con el General Justo Rufino Barrios encabezaron la Revolución de 1871, mejor conocida como Reforma Liberal.
- Apoyó al Mariscal Serapio Cruz y realizó una protesta en contra del régimen de Vicente Cerna.
- Entre sus obras destacan la fundación de la Politécnica, Ministerio de Fomento, decretó los colores que llevaría la Bandera Nacional y creación del Escudo de Armas, decretó la mayoría de edad en 21 años y dio la libertad de imprenta entre otros.
- Período: 30/6/1871- 4/6/1873
-
General Justo Rufino Barrios
- Inició un vasto programa de reformas que abarcaron; la iglesia, economía, educación, legislación, fundó el Banco Hipotecario, el hospital de Oriente en Chiquimula
- Mandó a construir el Cementerio General de Guatemal además fueron creados los departamentos de Retalhuleu y Baja Verapaz.
- Uno de sus errores más notables fue que cedió a Mexico el territorio de Chiapas y Soconusco, perdiendo gran parte del terreno.
- Perídodo: 4 de junio de 1873 - 2 de abril de 1885
-
Alejandro M. Sinibaldi
- Su cargó fue efímero debido a que únicamente tomo el cargo 4 días debido a la muerte de Justo Rufino Barrios
- Hábil comerciante y hombre de suave carácter
- Afrontó la situación y luego le entregó el mando al general Barillas.
- Período: 3 de abril de 1885 - 6 de abril de 1885
-
General Manuel Lísandro Barillas
- Período: 6/4/1885 - 15/3/1892
- Su gobierno fue una serie de abusos y desaciertos; cuando tenía que convocar a elecciones dio golpe de estado para permanecer en el poder.
-
Manuel José Estrada Cabrera
Período: 1889 - 1920
- Mantuvo bajo control a los jefes militares y se gano la lealtad del ejercito a pesar de ser civil.
- Cometió varios crímenes políticos como torturas y fusilamientos.
- Sufrió un atentado de bomba por parte de los hermanos Echeverria, los cuales estaban inconformes con los actos cometidos por este -
General José María Reyna Barrios
- Período: 15/3/1892 - 8/2/1898
- Durante su administración abrió el Paseo La Reforma y el Palacio Presidencial.
- Emprendió la construcción del Ferrocarril del Norte. Mandó a hacer el monumento de Cristóbal Colón, etc.
- Al final de su periodo, el país sufría aguda crisis económica.
-
Carlos Herrera y Luna
Período: 1920 – 1921
- Empezó su presidencia con una inflación en crecimiento.
- Existía un 97% de población guatemalteca que se consideraba analfabeta.
- Regresa una autonomía parcial a las facultades superiores de la universidad. -
José María Orellana Pinto
Período: 1921 – 1926
- Se reconoce el Quetzal como moneda de Guatemala.
- Retoma las concesiones hechas por Estrada Cabreara y la frutera estadounidense.
- Coloca en vigor el contrato Ferrocarrilero Méndez-Williamson de 1908. -
Lázaro Chacón González
Período: 1926 - 1930
- La bolsa de valores de Nueva York da a la quiebra
- Ocurre violenta erupción del volcán Santa María, por lo cual se pierde la cosecha de café en la región
- Apoya económicamente a la Universidad Popular. -
Baudilio Palma
Período: 1930
- Tomó la presidencia a pesar de ser el segundo designado a la presidencia ya que el primero fue inducido a renunciar.
- Se nombra presidente interino por el fallecimiento de Lázaro Gonzáles
- Duro solo 5 días en la presidencia hasta que ocurrió un golpe de estado -
Manuel María Orellana Contreras
Período: 1930 – 1931
- Toma la presidencia interina al derrocar a Baudilio Palma
- Comandante del fuerte de San Rafael Matamoros
- No fue reconocido como presidente por parte de Estados Unidos -
José María Reyna Andrade
Período: 1931
- Ocupo los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- Estados unidos apoya la elección para tener un gobernante estable.
- Fue secretario de Gobernación y Justicia en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. -
Jorge Ubico Castañeda
Período: 1931 - 1944
- Se considera como dictador de Guatemala
- Pago la deuda adquirida con Reino Unido
- Activa la Leyó contra la vagancia, la cual obligaba a los jornaleros trabajar de 100 a 150 horas -
Federico Ponce Vaides
Período: 1944
- Su presidencia duro aproximadamente 4 meses
- Fue derrocado por la Revolución de octubre de 1944
- Es ascendido al poder con apoyo de Jorge Ubico Castañeda -
Juan José Arévalo
Período: 1944 - 1951
- Se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
- Se creó el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
- Se creó el código de trabajo -
Jacobo Árbenz Guzmán
Período: 1951 – 1954
- Se incrementa la educación rural
- Nacionaliza la empresa eléctrica
- Crea la reforma agraria -
Carlo Castillo Armas
Período: 1954 – 1957
- Se prohíbe todo el tema relacionado con comunismo
- Se anula la reforma agraria
- Disolvió el congreso -
Miguel Ydígoras Fuentes
Período: 1958 – 1963
- Se rompen relaciones con México
- Comienza el conflicto armado interno
- Se suspenden relaciones con Cuba, por inicio de presidencia de Fidel Castro. -
Enrique Peralta Azurdia
Período: 1963 – 1966
- Se crea el aguinaldo para los trabajadores
- Se crea los tribunales de familia
- Funda el Instituto de Recreación de los Trabajadores -
Julio César Médez Montenegro
Período: 1 de julio 1966 - 1 de julio 1970
- Construcción de la hidroeléctrica Jurrún Marinalá
- Se creó la estación de televisión de acceso público llamada Televisora nacional de Guatemala.
- Nombraron a Miguel Ángel Asturias como embajador de Guatemala -
Carlos Arana Osorio
Período: 1 de julio 1970 - 1 de julio 1974
- Impuso estado de sitio en 1970 donde aumentaron los secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones.
- En su mandato crecieron los grupos paramilitares de extrema derecha
- Se creó el Instituto de Capacitación y Productividad -
Kjell Laugerud García
Período: 1 de julio de 1974 - 1 de julio de 1978
- Se llegó a hablar de una posible confrontación armada a favor de hacer valer de alguna manera, los derechos de Guatemala; a fines de 1975.
- El presidente afrontó el terremoto de 1976 con todos los recursos y con los llegados de innumerables regiones que aliviaron un poco la situación en que quedó el país.
- El gobierno se prestó especial atención al Rescate y Conservación de los Bienes Culturales de la Nación. -
Romeo Lucas García
Período: 1 de julio de 1978 - 23 de marzo de 1982
- Durante la tragedia del terremoto de 1976 fue presidente del Comité Nacional de Emergencia, puesto que alternó con el de ministro de la Defensa Nacional.
- Fue director ejecutivo de los trabajos de la Franja Transversal del Norte y uno de sus constantes impulsadores.
- Dio impulso a la producción agrícola de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y el sur del departamento del Petén. -
Efraín Ríos Montt
Período: 23 de marzo de 1982 - 8 de agosto de 1983
- Se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil
- Implicaciones en conflicto armado
- Golpe de estado -
Óscar Mejía Victores
Período: 8 de agosto de 1983 - 14 de enero de 1986
- Hubo más libertad de prensa para cubrir las actividades del movimiento popular urbano como la represión de este.
- Planificó tomar control sobre la población civil, así que fortaleció a las Patrullas de Autodefensa Civil.
- Los conflictos económicos que el gobierno llegó a tener lo hacen casi perder el control del poder en 1984. -
Vinicio Cerezo
Perídodo: 14 de enero de 1986 - 14 de enero de 1991
- Se emitió la Ley de Universidades Privadas (82-1987).
- Creó el Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural.
- En su gobierno promulgaron la Ley Preliminar de Regionalización (1986), La Ley de Consejos de Desarrollo (1987) y el Código Municipal (1988). -
Jorge Serrano Elías
Período: 14 de enero de 1991 - 31 de mayo de 1993
- El 28 de junio de 1991 creó el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ).
- El 12 de julio de 1991 fue creada la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh).
- Creó el Bono 14, un sueldo adicional para todos los trabajadores. -
Ramiro de León Carpio
Período: 6 de junio de 1993 - 14 de enero de 1996
- Participó en el Acuerdo de Desarrollo Sostenible, firmado por los jefes de Estado centroamericanos y por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1994.
- Manejo al mismo tiempo el cargo de procurador de los Derechos Humanos entre 1983 y 1993.
- Cofundador del partido Unión del Centro Nacional (UCN). -
Álvaro Arzú Irigoyen
- Durante su mandato se firmaron los acuerdos de paz con la URNG, lo cual puso fin a 36 años de conflicto armado.
- Realizó un refuerzo y depuración de las fuerzas de seguridad para hacerlas mejor operantes.
- Se caracterizó por el desarrollo de obra pública y la privatización de algunas empresas del Estado de Guatemala.
-
Alfonso Portillo
Período: 14 de enero 2000 - 14 de enero 2004
- Hubo control de la canasta básica, mejora de los salarios y se creó la tarifa social en la energía eléctrica.
- Durante el acto de toma de posesión fue investido por el general Efraín Ríos Montt.
- En enero de 2001, Portillo ordenó a la Junta Monetaria que le inyectase ciento diez millones de dólares a los bancos gemelos para que no se desencajaran. -
Óscar Berger
- Período: 14 de enero 2004 - 14 de enero 2008
- Durante su gobierno se realizó la remodelación del Aeropuerto Internacional La Aurora.
- El 12 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- El huracán Stan atacó al país y tal fue el grado de destrucción generado, que declaró el estado de calamidad pública.
-
Álvaro Colom
Período: 14 de enero 2008 - 14 de enero 2012
- En agosto de 2010, cinco suboficiales de la Guardia Civil española y tres inspectores del Cuerpo Nacional de Policía españoles desarticularon en Guatemala la antigua cúpula de Gobernación.
- En marzo de 2008, la incursión de cárteles mexicanos en Guatemala se hizo evidente cuando once narcotraficantes murieron.
- Implementó programas de redistribución de la riqueza. -
Otto Pérez Molina
Período: 14 de enero 2012 - 3 de septiembre 2015
- Impulsó la creación de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), dependencia encargada de prestar seguridad al mandatario y su familia.
- Alcanzó alguna notoriedad en el ámbito internacional por su propuesta de despenalizar las drogas.
- El Congreso de República de Guatemala le quitó el derecho de antejuicio, por los señalamientos de estar involucrado en el caso La Línea. -
Alejandro Maldonado Aguirre
Período: 3 de septiembre de 2015 - 14 de enero de 2016
- Pidió la renuncia a todo su gabinete de gobierno.
- Fue el único magistrado de la Corte de Constitucionalidad que votó a favor de los salarios mínimos diferenciados, que buscaban crear áreas del país donde el salario mínimo fuera menor que el resto del país.
- Tachó a los manifestantes de comunistas, leninistas y fascistas, también les dijo que eran personas de la más baja estirpe. -
Jimmy Morales
Período: 14 de enero de 2016 - 14 de enero de 2020
- Presentaron una denuncia por cargos de agresión sexual, lesiones, amenaza, coacción y violencia psicológica en su contra.
- Iván Velásquez, inició un proceso junto a la fiscalía guatemalteca para retirar la inmunidad del mandatario con el fin de investigarle por un caso de financiación indebida.
- CODECA convocó un paro nacional, exigió la renuncia del presidente por considerar que no cumplió con la población. -
Alejandro Giammattei
Período: 14 de enero de 2020 - 14 de enero 2024
- Durante su mandato se enfrento a la pandemia mundial del covid-19
- Se enfrento a protestas debido a un mal manejo del presupuesto
- Aumento la deuda externa del país de una forma no transparente.