-
Juan Ramón Balcarce
Juan Ramón Balcarce, Asume la gobernación el 12 de diciembre de 1832, y renuncia el 4 de noviembre de 1833 -
Juan José Viamonte
Juan José Viamonte Asume el 14 de noviembre de 1833 y renuncia en junio de 1834 -
Manuel Vicente Maza
Manuel Vicente maza asume el 1 de octubre de 1834 y renuncia el 7 de marzo de 1835