-
Narciso Campero Leyes
Nacimiento: 29 de octubre de 1813, Tarija
Fallecimiento: 12 de agosto de 1896, Sucre
Educado en: Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca
Partido: Partido Liberal
Profeción: abogado.
Actos administrativos: Promulgo la Ley de Distribución de las provincias. -
Gregorio Pacheco Leyes
Fue un contador, empresario y político boliviano que ocupó la presidencia de 1884 a 1888.
Nacimiento: 4 de julio de 1823, Sud Chichas
Fallecimiento: 20 de agosto de 1899, Villa
Ocupación: Contador, Empresario
Actos Administrativos: construyó a propias expensas el Instituto Siquiátrica de Sucre. Reunió el Congreso en Cochabamba y se fijaron definitivamente los emblemas patrios tales como los tenemos hoy. -
Aniceto Arce Ruiz
Nació: el 17 de abril de 1824 en Tarija.
Falleció: el 14 de Agosto de 1906.
Profecion: Minero Industrial- abogado.
Actos Administrativos: impulsor de la integración boliviana- Crear el banco hipotecario - Fundo la población de Uyuni - Instalo el primer ferrocarril a Bolivia. -
Mariano Baptista Casera
Fue un político, orador y periodista boliviano.
Nacimiento: 16 de julio de 1832, Ayopaya
Fallecimiento: 19 de marzo, Cochabamba
Ocupación: Político, Orador y Periodista.
Dictó la ley del Estatuto de Educación Pública, 12 de octubre de 1892. Ley de Servicio Militar Obligatorio, 19 de junio de 1895. Firmó Tratados con Chile, Paraguay, Argentina, Brasil. Fundó las universidades de Oruro y Potosí (1892). -
Severo Fernandez Alonso
Fue un abogado y político boliviano, vigésimo cuarto Presidente de Bolivia desde el 19 de agosto de 1896 hasta su caída del 12 de abril de 1899. Enfrentó la Guerra Civil de 1899. Fue un Hombre de temperamento pacífico y de estructura legalista.
Nacimiento: 15 de agosto de 1849, Sucre
Fallecimiento: 12 de agosto de 1925, Cotagaita
Partido: Partido Conservador
Ocupación: Abogado, Periodista, Político